Auskünfte zu Pietro Libardi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Pietro Libardi
Publikationsnummer: 3861599, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalwohlfahrtsstiftung der Firma Rieke AG, in Zürich, CHE-109.730.660, Stiftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2013, Publ. 7171478).
Name neu:
Personalwohlfahrtsstiftung der Firma Rieke AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 04.08.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verrone, Gennaro, italienischer Staatsangehöriger, in Bubikon, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carminati, Walter, von Uster, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eicher, Christoph, von Dietlikon, in Steinmaur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldingen und Dietlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Libardi, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Accurata Wirtschaftsprüfung AG (CHE-105.942.097), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Accurata Wirtschaftsprüfung AG (CH-270.3.002.466-8)].
Publikationsnummer: 5467990, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rieke AG, in Zürich, CH-020.3.031.709-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2008, S. 26, Publ. 4493090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verrone, Gennaro, italienischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Libardi, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4607718, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rieke Verwaltungen AG, in Zürich, CH-020.3.921.843-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2008, S. 23, Publ. 4299398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verrone, Gennaro, italienischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Rolf, von Glarus und Zürich, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Libardi, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.